PAVIMENTOS MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Salvador Dali, 52
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social PAVIMENTOS MALLORCA SL
CIF B07454507
Capital Social 94959.58 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PAVIMENTOS MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAVIMENTOS MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salva Flexas Antonia | Apoderado Solidario | 28/08/2018 | |
Salva Flexas Antonia | Apoderado Solidario | 20/05/2015 | 28/08/2018 |
Sugrañes Baena Francisco | Apoderado Solidario | 28/08/2018 | |
Sugrañes Salva Francisco Juan | Liquidador | 28/08/2018 | 28/08/2018 |
Sugrañes Salva Francisco Juan | Apoderado | 28/08/2018 | |
Sugrañes Salva Francisco Juan | Administrador Unico | 22/04/2014 | 28/08/2018 |
Sugrañes Salva Rosa Isabel | Apoderado Solidario | 20/05/2015 | 28/08/2018 |
Salva Flexas Antonia | Secretario | 22/04/2014 | |
Salva Flexas Antonia | Consejero | 22/04/2014 | |
Sugrañes Baena Francisco | Consejero | 22/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAVIMENTOS MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 24, S 8, H PM 3605, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 24, S 8, H PM 3605, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 24, S 8, H PM 3605, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 24, S 8, H PM 3605, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 24, S 8, H PM 3605, I/A 11 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 23, S 8, H PM 3605, I/A 10 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Se cambia la retribución del cargo de Administrador, y, en su consecuencia, se modifica la redacción del artículo 27º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 23, S 8, H PM 3605, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 23, S 8, H PM 3605, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-07
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 23, S 8, H PM 3605, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-07
Capital Anterior: | 60.101,00 | Euros |
Aumento de capital: | 34.858,58 | Euros |
Capital Actual: | 94.959,58 | Euros |
Porcentaje: | 58,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1290 , F 23, S 8, H PM 3605, I/A 8 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-07