PAUSALEKU URDINALDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ USATEGI Nº 9, BUZON 120, URBANIZACION GOLF
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PAUSALEKU URDINALDE SL
CIF B95631909
Capital Social 1445100.0 Euros
Actividad Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros
Fecha de Constitución 14/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garrido Behobide Javier
VINCULACIONES DE PAUSALEKU URDINALDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAUSALEKU URDINALDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Behobide Garcia Maria Juncal | Administrador Unico | 06/09/2011 | 24/12/2018 |
Behobide Garcia Maria Juncal | Liquidador | 24/12/2018 | 24/12/2018 |
Garrido Behobide Javier | Socio Unico | 06/09/2011 | 24/12/2018 |
Garrido Behobide Javier | Socio único | 24/12/2018 | |
Zaldua Azcuenaga Ivan | Socio Unico | 22/12/2010 | 06/09/2011 |
Zaldua Azcuenaga Ivan | Administrador Unico | 22/12/2010 | 06/09/2011 |
ACTOS BORME DE PAUSALEKU URDINALDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 6 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 6 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 6 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 6 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
Capital Anterior: | 127.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.318.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.445.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.036,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 5 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2016 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 88, S 8, H SS 33908, I/A 4 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-20
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 124.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 127.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 87, S 8, H SS 33908, I/A 3 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-20
- C/ USATEGI Nº 9, BUZON 120, URBANIZACION GOLF (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2532 , F 86, S 8, H SS 33908, I/A 1 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-20