PATXI MOSKENEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Colon de Larreategui, 37
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social PATXI MOSKENEA SL
CIF B95896817
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/10/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VALERIANO URRUTIKOETXEA SL
VINCULACIONES DE PATXI MOSKENEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATXI MOSKENEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lago Garcia Silvia | Apoderado | 02/01/2018 | 10/01/2023 |
Sotomayor Raymond Joaquin | Apoderado | 19/03/2018 | 10/01/2023 |
Urrutikoetxea Garcia Koldo | Apoderado | 19/03/2018 | 10/01/2023 |
Urrutikoetxea Garcia Mikel | Administrador Solidario | 19/03/2018 | 10/01/2023 |
Urrutikoetxea Garcia Oihana Miren | Administrador Solidario | 19/03/2018 | 10/01/2023 |
VALERIANO URRUTIKOETXEA SL | Socio Unico | 05/01/2021 | 10/01/2023 |
GALDAKARRA XXI SL | Socio Unico | 02/01/2018 | 05/01/2021 |
Sotomayor Raymond Joaquin | Administrador Unico | 31/10/2017 | 19/03/2018 |
Sotomayor Raymond Joaquin | Socio Unico | 31/10/2017 | 02/01/2018 |
ACTOS BORME DE PATXI MOSKENEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 208, S 8, H BI 70519, I/ACIERR (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 208, S 8, H BI 70519, I/ACIERR (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 208, S 8, H BI 70519, I/A 6 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 206, S 8, H BI 70519, I/A 5 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
- C/ COLON DE LARREATEGUI 37 1º DR (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 206, S 8, H BI 70519, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 206, S 8, H BI 70519, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 206, S 8, H BI 70519, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 206, S 8, H BI 70519, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 204, S 8, H BI 70519, I/A 3 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5724 , F 204, S 8, H BI 70519, I/A 2 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48