PATTIA CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Kansas City, 33
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATTIA CONSULTING SL
CIF B90198649
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 14/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Hernandez Miguel Angel
VINCULACIONES DE PATTIA CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATTIA CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Hernandez Miguel Angel | Liquidador Unico | 10/05/2023 | 10/05/2023 |
Lopez Hernandez Miguel Angel | Socio Unico | 21/05/2019 | 10/05/2023 |
Lopez Hernandez Miguel Angel | Administrador Unico | 21/05/2019 | 10/05/2023 |
Trujillo Conde Sara Ines | Socio Unico | 27/02/2018 | 21/05/2019 |
Trujillo Conde Sara Ines | Administrador Unico | 27/02/2018 | 21/05/2019 |
Chica Caceres Jesus Alfonso | Administrador Solidario | 16/04/2015 | 27/02/2018 |
Trujillo Conde Sara Ines | Administrador Solidario | 16/04/2015 | 27/02/2018 |
ACTOS BORME DE PATTIA CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-41
- AVDA KANSAS CITY 33 3º B - C.P. 41.007 (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 3.. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013 , F 116, S 8, H SE105140, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-41