PATRIOT DEVELOPMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Charles Darwin, S/N
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATRIOT DEVELOPMENTS SL
CIF B90103227
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/11/2013
Nombres Anteriores
- MARISMAS DEL POLVORIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario BOGARIS RETAIL SL
VINCULACIONES DE PATRIOT DEVELOPMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIOT DEVELOPMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOGARIS RETAIL SL | Socio Unico | 04/12/2013 | 28/12/2015 |
Charlo Molina Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2013 | 28/12/2015 |
Charlo Molina Rodrigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2013 | 28/12/2015 |
Dominguez Enriquez Juan Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2013 | 28/12/2015 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/12/2013 | 28/12/2015 |
EL BURGO DE PUDIO SL | Consejero | 04/12/2013 | 28/12/2015 |
Gomez Rios Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2013 | 28/12/2015 |
GONGALTRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/12/2013 | 28/12/2015 |
GONGALTRES SL | Consejero | 04/12/2013 | 28/12/2015 |
Gonzalez Humanes Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2013 | 28/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PATRIOT DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 181, S 8, H SE 99362, I/A 5 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 181, S 8, H SE 99362, I/A 5 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 181, S 8, H SE 99362, I/A 5 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
- PATRIOT DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 180, S 8, H SE 99362, I/A 4 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 1.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 180, S 8, H SE 99362, I/A 4 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 180, S 8, H SE 99362, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 180, S 8, H SE 99362, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Charlo Molina Francisco Javier
- Charlo Molina Rodrigo
- Dominguez Enriquez Juan Ramon
- Gomez Rios Gonzalo
- Gonzalez Humanes Juan Carlos
- Gonzalo Ybarra Francisco Javier
- Lopez Cantelar Dionisio Rafael
- Marin Rodriguez Francisco Javier
- Melgarejo Martinez De Abellanosa Gonzalo
- Moyano Reyes Manuel Alfonso
- Peñalver Mozas Jose Maria
- Porta Martin Enrique
- Suarez Acevedo Fernando
- Viera Vileya Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 178, S 8, H SE 99362, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
- Los Consejeros Delegados Mancomunados deberán actuar conjuntamente dos cualesquiera de ellos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 176, S 8, H SE 99362, I/A 1 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41
Empresa: MARISMAS DEL POLVORIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5779 , F 176, S 8, H SE 99362, I/A 1 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-41