PATRIMONIOS PERFER SL
Dirección social Avda Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, 18
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATRIMONIOS PERFER SL
CIF B87313532
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sanchez Ramade Moreno Eugenio
ORGANIGRAMA DE PATRIMONIOS PERFER SL
VINCULACIONES DE PATRIMONIOS PERFER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIMONIOS PERFER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Cantero Maria Del Carmen | Apoderado | 08/02/2019 | |
Sanchez Ramade Garcia Conde Eugenio Martin | Apoderado | 08/02/2019 | |
Sanchez Ramade Moreno Eugenio | Administrador Unico | 15/10/2018 |
ACTOS BORME DE PATRIMONIOS PERFER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 186, S 8, H M 604195, I/A 5 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 185, S 8, H M 604195, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 184, S 8, H M 604195, I/A 3 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
- CONFORME AL ART. 111.1 DEL RRM, D. JESUS TORRES MOLINA , PRESENTA ESCRITO DE OPOSICION A SU CESE COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD Y AL NOMBRAMIENTO DE D. EUGENIO SANCHEZ RAMADE MORENO COMO NUEVO ADMINISTRADOR UNICO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 184, S 8, H M 604195, I/A 2M (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 184, S 8, H M 604195, I/A 2 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 184, S 8, H M 604195, I/A 2 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 181, S 8, H M 604195, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 181, S 8, H M 604195, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Dirección:AVDA LEOPOLDO CALVO SOTELO BUSTELO 18 (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:16/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la compra, venta, adquisición, enajenación, arrendamiento y explotación, por cualquier título, de todo tipo de bienes inmuebles tales como fincas rústicas o urbanas, y demás obras que ejecute la sociedad o adquiera. La adquisición y enajenación por cualquier título de toda clase de títulos valores,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33567 , F 181, S 8, H M 604195, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28