PATRIMONIAL ZURBARAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATRIMONIAL ZURBARAN SA
CIF A79346813
Capital Social 2.1034E7 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alvarez Valdes Florez De Quiñones Iñigo
Propietario Guil Navarro Maria Josefa
VINCULACIONES DE PATRIMONIAL ZURBARAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIMONIAL ZURBARAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Valdes Florez De Quiñones Iñigo | Administrador Unico | 20/01/2020 | 20/02/2020 |
Alvarez Valdes Florez De Quiñones Iñigo | Liquidador | 20/01/2020 | 20/02/2020 |
Alvarez Valdes Florez De Quiñones Iñigo | Apoderado | 02/03/2017 | 20/02/2020 |
Fernandez Cernuda Hidalgo Juan Carlos | Apoderado Solidario | 28/07/2009 | 20/02/2020 |
Guil Navarro Maria Josefa | Socio Unico | 21/02/2017 | 20/02/2020 |
Martinez Guerrero Antonio | Apoderado Solidario | 28/07/2009 | 20/02/2020 |
Alvarez Guil Cristina Consuelo | Administrador Solidario | 28/02/2017 | 20/01/2020 |
Alvarez Guil Marta Francisca | Administrador Solidario | 28/02/2017 | 20/01/2020 |
Guil Navarro Maria Josefa | Administrador Solidario | 28/02/2017 | 20/01/2020 |
Martinez Echavarria Anselmo Carlos | Apoderado | 02/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PATRIMONIAL ZURBARAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 85, S 8, H M 22005, I/A 37 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 36 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 36 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican los artículos 8 y 15 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 36 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 36 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 36 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 35 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 84, S 8, H M 22005, I/A 34 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
- C/ MARQUES DE RISCAL 11 - DUPLICADO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 82, S 8, H M 22005, I/A 33 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16932 , F 82, S 8, H M 22005, I/A 33 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28