PATRIMONIAL RODRIGUEZ GALLEGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Generalitat, 56
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social PATRIMONIAL RODRIGUEZ GALLEGO SL
CIF B61247532
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PATRIMONIAL RODRIGUEZ GALLEGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRIMONIAL RODRIGUEZ GALLEGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Gallego Aureliano | Consejero | 29/01/2010 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Aureliano | Consejero Delegado | 29/01/2010 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Aureliano | Presidente | 29/01/2010 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Aureliano | Liquidador | 02/12/2022 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Josefa | Consejero | 29/01/2010 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Maria Del Rosario | Consejero | 29/01/2010 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Maria Del Rosario | Secretario | 29/01/2010 | 02/12/2022 |
Rodriguez Gallego Manuel | Presidente | 29/01/2010 | |
Rodriguez Gallego Manuel | Consejero | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE PATRIMONIAL RODRIGUEZ GALLEGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29625 , F 196, S 8, H B 157626, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29625 , F 196, S 8, H B 157626, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29625 , F 196, S 8, H B 157626, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29625 , F 196, S 8, H B 157626, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29625 , F 196, S 8, H B 157626, I/A 2 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-131-08