PATRI VAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 477
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATRI VAL SL
CIF B08432411
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PATRI VAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATRI VAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muixi Valles Jordi | Administrador Unico | 19/02/2013 | 02/03/2022 |
Muixi Valles Jordi | Apoderado | 22/02/2011 | 02/03/2022 |
Muixi Valles Jordi | Liquidador | 02/03/2022 | 02/03/2022 |
Muixi Valles Mariano | Apoderado | 22/02/2011 | 02/03/2022 |
Muixi Domingo Jose | Administrador Unico | 22/02/2011 | 19/02/2013 |
Muixi Valles Juan Mariano | Administrador Unico | 22/02/2011 |
ACTOS BORME DE PATRI VAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 24, S 8, H B 117106, I/A 11 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 24, S 8, H B 117106, I/A 11 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 24, S 8, H B 117106, I/A 11 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
- AV DIAGONAL Num.477 P.20 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 24, S 8, H B 117106, I/A 10 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 24, S 8, H B 117106, I/A 10 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 24, S 8, H B 117106, I/A 10 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 23, S 8, H B 117106, I/A 9 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 23, S 8, H B 117106, I/A 8 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27375 , F 22, S 8, H B 117106, I/A 7 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08