PATINTUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Las Autonomias, 10
Código Postal 39316
Municipio Torrelavega
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATINTUR SL
CIF B39700869
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 23/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Cembranos Francisca
VINCULACIONES DE PATINTUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATINTUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Cembranos Francisca | Administrador Unico | 06/05/2010 | 24/11/2016 |
Alvarez Cembranos Francisca | Socio Unico | 06/05/2010 | 24/11/2016 |
Alvarez Cembranos Francisca | Liquidador Unico | 24/11/2016 | 24/11/2016 |
Alvarez Cembranos Francisca | Administrador Solidario | 16/02/2009 | 06/05/2010 |
De La Pinta Fernandez Clementino | Administrador Solidario | 16/02/2009 | 06/05/2010 |
ACTOS BORME DE PATINTUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 4 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-247-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 3 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 962 , F 85, S 8, H S 20765, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-39