PATIJACO 2006 SL
Dirección social Calle Fray Luis de Leon, 15
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PATIJACO 2006 SL
CIF B84673037
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 30/03/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PATIJACO 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATIJACO 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Reis Constantino Manuel | Administrador Unico | 31/08/2011 | 31/03/2014 |
Alfonso Reis Constantino Manuel | Apoderado | 05/11/2010 | 31/08/2011 |
Gallego Gallego Francisco Javier | Administrador Unico | 05/11/2010 | 31/08/2011 |
Gallego Gallego Francisco Javier | Apoderado | 09/06/2010 | 31/08/2011 |
Reis Constantino Manuel Afonso | Administrador Unico | 05/11/2010 |
ACTOS BORME DE PATIJACO 2006 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 15, S 8, H M 404739, I/A 8 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 7 LA REVOCACION COMO APODERADO DE DON CONSTANTINO REIS ALFONSO SIENDO LO CORRECTO DON FRANCISCO JAVIER GALLEGOGALLEGO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 15, S 8, H M 404739, I/A 7 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 15, S 8, H M 404739, I/A 7 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 15, S 8, H M 404739, I/A 7 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 15, S 8, H M 404739, I/A 6 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 15, S 8, H M 404739, I/A 6 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-227-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 14, S 8, H M 404739, I/A 5 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 13, S 8, H M 404739, I/A 4 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-28