PATHGENETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Esplandiu, 15
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PATHGENETIC SL
CIF B86837838
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Fecha de Constitución 10/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PATHGENETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATHGENETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Apoderado Mancomunado | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
Cuartero Junquera Alejandro Jose | Consejero | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Presidente | 07/07/2017 | 28/12/2018 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Apoderado Mancomunado | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
De Gorgolas Hernandez-mora Fernando | Consejero | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
De Torres Sanahuja Santiago | Apoderado Mancomunado | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
De Torres Sanahuja Santiago | Consejero | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
Del Olmo Sirodey Javier | Apoderado Mancomunado | 11/01/2016 | 28/12/2018 |
Laurent Samantha Jane Marie | Apoderado Mancomunado | 07/07/2017 | 28/12/2018 |
Laurent Samantha Jane Marie | Consejero | 07/07/2017 | 28/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PATHGENETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 29, S 8, H M 568626, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 29, S 8, H M 568626, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 29, S 8, H M 568626, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 29, S 8, H M 568626, I/A 4 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-28
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 28, S 8, H M 568626, I/A 3 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 28, S 8, H M 568626, I/A 3 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 28, S 8, H M 568626, I/A 3 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
- C/ JUAN ESPLANDIU 15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 27, S 8, H M 568626, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 27, S 8, H M 568626, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31600 , F 27, S 8, H M 568626, I/A 2 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28