PATCASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arquimedes, 1
Código Postal 03320
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social PATCASA SL
CIF B53761979
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos
Fecha de Constitución 20/03/2003
Nombres Anteriores
- PATCASA SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPP INTERNACIONAL SL
VINCULACIONES DE PATCASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PATCASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPP INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 25/04/2017 | 29/10/2020 |
GRUPP INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 12/05/2017 | 29/10/2020 |
Martinez Cruz Maria Jose | Apoderado | 13/08/2018 | 29/10/2020 |
Vicente Gimenez Antonio | Apoderado | 07/02/2011 | 29/10/2020 |
Vicente Martinez Patricia | Apoderado | 18/02/2016 | 29/10/2020 |
Martinez Cruz Maria Jose | Administrador Unico | 03/02/2011 | 12/05/2017 |
Vicente Martinez Patricia | Apoderado | 02/09/2014 |
ACTOS BORME DE PATCASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 15, S 8, H A 77031, I/A 17 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 15, S 8, H A 77031, I/A 17 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 15, S 8, H A 77031, I/A 17 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 14, S 8, H A 77031, I/A 16 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-03
Capital Anterior: | 441.760,00 | Euros |
Disminución de capital | 41.760,00 | Euros |
Capital Actual: | 400.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 14, S 8, H A 77031, I/A 15 (15/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-03
Capital Anterior: | 2.941.760,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 441.760,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 14, S 8, H A 77031, I/A 14 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º. Retribución. Artículo de los estatutos: ARTICULO 2º. Cierre del ejercicio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 14, S 8, H A 77031, I/A 13 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 14, S 8, H A 77031, I/A 13 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 14, S 8, H A 77031, I/A 13 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505 , F 13, S 8, H A 77031, I/A 12 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-03