PASURI INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Victor Andres Belaunde, 9
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASURI INVERSIONES SL
CIF B87368130
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/09/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PASURI INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASURI INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayelen Gomez Veronica | Liquidador | 24/07/2024 | 24/07/2024 |
Gomez Veronica Ayelen | Administrador Unico | 13/09/2018 | 24/07/2024 |
Marchant Roman Paulina | Administrador Unico | 05/01/2017 | 13/09/2018 |
Ayelen Gomez Veronica | Administrador Unico | 18/09/2015 | 05/01/2017 |
ACTOS BORME DE PASURI INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608097, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608097, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608097, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 608097, I/A 4 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 202, S 8, H M 608097, I/A 3 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 202, S 8, H M 608097, I/A 3 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
- C/ VICTOR ANDRES BELAUNDE - NUMERO 9, BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 202, S 8, H M 608097, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 202, S 8, H M 608097, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 202, S 8, H M 608097, I/A 2 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 200, S 8, H M 608097, I/A 1 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28