PASTUELLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bolivia, 340
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PASTUELLA SA
CIF A58054099
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PASTUELLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTUELLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Tomas Pedro | Liquidador | 13/11/2023 | 13/11/2023 |
Vidal Tosas Pedro | Administrador Unico | 15/03/2021 | 13/11/2023 |
Vidal Tosas Pedro | Administrador Unico | 11/02/2016 | 15/03/2021 |
Vidal Tosas Pedro | Administrador Unico | 05/04/2011 | 11/02/2016 |
ACTOS BORME DE PASTUELLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21183 , F 199, S 8, H B 18319, I/A 13 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21183 , F 199, S 8, H B 18319, I/A 13 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21183 , F 199, S 8, H B 18319, I/A 13 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21183 , F 198, S 8, H B 18319, I/A 12 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21183 , F 198, S 8, H B 18319, I/A 11 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21183 , F 198, S 8, H B 18319, I/A 10 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08