PASTOR PROTECCION 1 FP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 35
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTOR PROTECCION 1 FP
CIF V86318599
Fecha de Constitución 03/11/2011
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PASTOR PROTECCION 1 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTOR PROTECCION 1 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | EntidDeposit | 21/12/2017 | 28/12/2017 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 21/12/2017 | 28/12/2017 |
Ferrer Navarro Manuel Angel | Representante | 04/05/2017 | 28/12/2017 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 03/02/2014 | 28/12/2017 |
PASTOR VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUR | ENTD.PROMO. | 03/11/2011 | 28/12/2017 |
POPULAR PENSIONES E.G.F.P. SA | Entidad Gestora | 31/01/2014 | 28/12/2017 |
BANCO PASTOR SA | EntidDeposit | 21/12/2017 | |
Bouza Santiago Juan Antonio | Representante | 04/05/2017 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 06/03/2012 | 03/02/2014 |
PASTOR VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUR | Entidad Gestora | 03/11/2011 | 31/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PASTOR PROTECCION 1 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 143, S 8, H M 526777, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 143, S 8, H M 526777, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 143, S 8, H M 526777, I/A 8 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 142, S 8, H M 526777, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 142, S 8, H M 526777, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 142, S 8, H M 526777, I/A 6 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 142, S 8, H M 526777, I/A 6 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADAS LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 141, S 8, H M 526777, I/A 5 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 141, S 8, H M 526777, I/A 4 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29261 , F 141, S 8, H M 526777, I/A 4 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28