PASTOR PROJECTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arquimedes, 19
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTOR PROJECTS SL
CIF B87113007
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PASTOR PROJECTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTOR PROJECTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Varela Maria Azucena Rosa | Administrador Unico | 15/07/2016 | 30/08/2019 |
Ortega Varela Maria Azucena Rosa | Liquidador | 30/08/2019 | 30/08/2019 |
Torron Muñoz Sandra | Apoderado | 26/03/2015 | 30/08/2019 |
Pascual Ortega Ivan | Administrador Unico | 08/10/2014 | 15/07/2016 |
ACTOS BORME DE PASTOR PROJECTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 170, S 8, H M 588235, I/A 4 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 170, S 8, H M 588235, I/A 4 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 170, S 8, H M 588235, I/A 4 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 170, S 8, H M 588235, I/A 4 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 170, S 8, H M 588235, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 170, S 8, H M 588235, I/A 3 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 169, S 8, H M 588235, I/A 2 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 167, S 8, H M 588235, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Dirección:C/ ARQUIMEDES 19 (GETAFE)
Comienzo de operaciones:06/10/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, LA EJECUCION DE OBRAS POR OBRAS POR CONTRATO O POR ADMINISTRACION, POR CUENTA PROPIA O AJENA, LA PROMOCION, ESTUDIO, CONFECCION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE OBRAS; LA ADQUISICION DE TERRENOS, SU PARCELACION Y URBANIZACION; LA CONSTRUCCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32676 , F 167, S 8, H M 588235, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28