PASTOR PRIVADA INVESTMENT 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTOR PRIVADA INVESTMENT 2 SL
CIF B70116025
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/06/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PASTOR PRIVADA INVESTMENT 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTOR PRIVADA INVESTMENT 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Garcia Mario | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
Fernandez Gomez Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
Garcia Pozo Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL | Liquidador | 05/12/2018 | 05/12/2018 |
Guzman Diaz Silvia | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
Jimenez Martin Fernando | Administrador Solidario | 29/03/2016 | 05/12/2018 |
Jimenez Martin Fernando | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
Lopez Mejias Jesus Miguel | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
Martin Saez Patricia | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
Moinelo Lopez Tania | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 05/12/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PASTOR PRIVADA INVESTMENT 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34635 , F 101, S 8, H M 623084, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34635 , F 101, S 8, H M 623084, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34635 , F 101, S 8, H M 623084, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34635 , F 101, S 8, H M 623084, I/A 3 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34635 , F 101, S 8, H M 623084, I/A 2 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 205, S 8, H C 41613, I/A 13 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336 , F 205, S 8, H C 41613, I/A 13 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 120, S 8, H C 41613, I/A 11 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 120, S 8, H C 41613, I/A 10 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-217-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 119, S 8, H C 41613, I/A 7 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-15