PASTOR PARTICIPADAS 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTOR PARTICIPADAS 1 SL
CIF B70246194
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 25/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario BANCO PASTOR SA
VINCULACIONES DE PASTOR PARTICIPADAS 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTOR PARTICIPADAS 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babio Martin Gerardo | Administrador Unico | 11/06/2012 | 08/11/2012 |
Morato Miguel Carlos | Apoderado | 14/03/2012 | 08/11/2012 |
Morato Miguel Carlos | Apoderado | 04/05/2010 | 08/11/2012 |
Morato Miguel Carlos | Apoderado | 08/11/2012 | |
BANCO PASTOR SA | Socio Unico | 09/04/2010 | 10/07/2012 |
Saenz Garcia Jose Manuel | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 11/06/2012 |
Velasco Rodriguez Javier | Administrador Solidario | 20/12/2010 | 11/06/2012 |
Cepero Aznar Hector | Administrador Solidario | 09/04/2010 | 20/12/2010 |
ACTOS BORME DE PASTOR PARTICIPADAS 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 152, S 8, H M 541684, I/A 3 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 152, S 8, H M 541684, I/A 3 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 152, S 8, H M 541684, I/A 3 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 152, S 8, H M 541684, I/A 3 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 152, S 8, H M 541684, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30092 , F 152, S 8, H M 541684, I/A 2 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 182, S 8, H C 46154, I/A 5 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 182, S 8, H C 46154, I/A 5 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 182, S 8, H C 46154, I/A 5 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3380 , F 182, S 8, H C 46154, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-15