PASTOR INTERNACIONAL DEBT SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTOR INTERNACIONAL DEBT SA
CIF A84317817
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 15/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PASTOR INTERNACIONAL DEBT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTOR INTERNACIONAL DEBT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babio Martin Gerardo | Administrador Unico | 26/07/2012 | 08/11/2012 |
Morato De Miguel Carlos | Apoderado | 08/11/2012 | |
Morato Miguel Carlos | Apoderado | 19/03/2012 | 08/11/2012 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 07/07/2009 | 08/11/2012 |
Babio Fernandez Juan | Presidente | 03/02/2011 | 26/07/2012 |
Babio Fernandez Juan | Consejero | 03/02/2011 | 26/07/2012 |
Durante Pujante Fernando Ignacio | Consejero | 27/07/2010 | 26/07/2012 |
Rama Penas Oscar | Secretario | 27/07/2010 | 26/07/2012 |
Rama Penas Oscar | Consejero | 27/07/2010 | 26/07/2012 |
Saenz Garcia Jose Manuel | Vicepresidente | 27/07/2010 | 26/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PASTOR INTERNACIONAL DEBT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 6, S 8, H M 383026, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 6, S 8, H M 383026, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 6, S 8, H M 383026, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 6, S 8, H M 383026, I/A 6 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30245 , F 5, S 8, H M 383026, I/A 2 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-28
- SE MODIFICA Y REFUNDE EL TEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 132, S 8, H C 38321, I/A 9 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 132, S 8, H C 38321, I/A 9 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 132, S 8, H C 38321, I/A 9 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 132, S 8, H C 38321, I/A 9 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3074 , F 131, S 8, H C 38321, I/A 8 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-15