PASTOR EMPRESAS MIXTO FP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramirez de Arellano, 35
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASTOR EMPRESAS MIXTO FP
CIF V83595587
VINCULACIONES DE PASTOR EMPRESAS MIXTO FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTOR EMPRESAS MIXTO FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almarza Lorente Isabel | Miem.Com.Ctr | 13/07/2012 | 28/12/2017 |
Aragon Rodriguez Ramon | Miem.Com.Ctr | 30/10/2009 | 28/12/2017 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | EntidDeposit | 21/12/2017 | 28/12/2017 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 21/12/2017 | 28/12/2017 |
Errachidi Laksoumi Bahija | Miem.Com.Ctr | 13/07/2012 | 28/12/2017 |
Fraga Lamas Lourdes Adriana | Miem.Com.Ctr | 22/04/2013 | 28/12/2017 |
Fraga Lamas Lourdes Adriana | Pres.Com.Ctr | 22/04/2013 | 28/12/2017 |
Garcia Cortes Jose Manuel | Miem.Com.Ctr | 25/11/2015 | 28/12/2017 |
Garcia Del Valle Miguel | Miem.Com.Ctr | 30/10/2009 | 28/12/2017 |
Goenaga Alvarez Pedro | Miem.Com.Ctr | 30/10/2009 | 28/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PASTOR EMPRESAS MIXTO FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 199, S 8, H M 324193, I/A 40 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 199, S 8, H M 324193, I/A 40 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 199, S 8, H M 324193, I/A 40 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 199, S 8, H M 324193, I/A 39 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 199, S 8, H M 324193, I/A 39 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 198, S 8, H M 324193, I/A 38 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-28
- C/ RAMIREZ DE ARELLANO 35 4& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 197, S 8, H M 324193, I/A 37 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
- Como consecuencia de la sustitución de la entidad gestora, el domicilio del fondo queda establecido en Madrid, calle Ramírez de Arellano nº 35. 4&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 197, S 8, H M 324193, I/A 37 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 197, S 8, H M 324193, I/A 37 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27078 , F 197, S 8, H M 324193, I/A 37 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28