PASTELERIAS SANDRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monasterio de la Oliva/La Olivako Monasterioaren K, 60
Código Postal 31011
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social PASTELERIAS SANDRA SL
CIF B31505530
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Acin Sainz Alberto
VINCULACIONES DE PASTELERIAS SANDRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASTELERIAS SANDRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acin Sainz Alberto | Liquidador Unico | 20/09/2012 | 20/09/2012 |
Acin Sainz Alberto | Socio Unico | 03/08/2009 | 20/09/2012 |
Acin Sainz Alberto | Administrador Unico | 03/08/2009 | 20/09/2012 |
Acin Indacochea Felix | Administrador Solidario | 03/08/2009 | |
Acin Sainz Alberto | Administrador Solidario | 03/08/2009 |
ACTOS BORME DE PASTELERIAS SANDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 165, S 8, H NA 8477, I/A 12 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 165, S 8, H NA 8477, I/A 12 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 165, S 8, H NA 8477, I/A 12 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 165, S 8, H NA 8477, I/A 12 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 165, S 8, H NA 8477, I/A 12 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-113-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-109-31
- MODIFICACION ESTATUTOS SOCIALES. ARTICULO 17º.- Modos de organizar la administración y poder de representación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 164, S 8, H NA008477, I/A00011 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. ADMINISTRADOR UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 164, S 8, H NA008477, I/A00011 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 164, S 8, H NA008477, I/A00011 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-31