PASO HONROSO ESTACIONES DE SERVICIO SL - EXTINGUIDA
Municipio León
Provincia León
Razón Social PASO HONROSO ESTACIONES DE SERVICIO SL
CIF B24519357
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 27/07/2005
Página Web www.pasohonroso.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PASO HONROSO ESTACIONES DE SERVICIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASO HONROSO ESTACIONES DE SERVICIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luengo De La Fuente Gaspar-dionisio | Apoderado | 16/01/2014 | 31/12/2015 |
Luengo Manjon Jose Pedro | Administrador Unico | 16/01/2014 | 31/12/2015 |
Luengo De La Fuente Gaspar-dionisio | Administrador Solidario | 16/01/2014 | |
Luengo Manjon Jose Pedro | Administrador Solidario | 16/01/2014 |
ACTOS BORME DE PASO HONROSO ESTACIONES DE SERVICIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 89, S 8, H LE 16131, I/A 5 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 89, S 8, H LE 16131, I/A 5 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 89, S 8, H LE 16131, I/A 5 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 89, S 8, H LE 16131, I/A 5 (31/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 87, S 8, H LE 16131, I/A 4 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 87, S 8, H LE 16131, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 87, S 8, H LE 16131, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 87, S 8, H LE 16131, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-126-24
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-112-24