PASEO ALAMEDA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cerrajeros, 10
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASEO ALAMEDA SA
CIF A92952845
Capital Social 60200.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/07/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PASEO ALAMEDA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASEO ALAMEDA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandera Moyano Jose Miguel | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Bandera Moyano Jose Miguel | Secretario | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Bandera Moyano Jose Miguel | Consejero | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Bandera Moyano Jose Miguel | Liquidador Solidario | 20/06/2017 | 20/06/2017 |
Maldonado Taillefer Juan | Consejero | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Maldonado Taillefer Juan | Liquidador Solidario | 20/06/2017 | 20/06/2017 |
Puche Doña Fernando | Consejero | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Vera Diaz Francisco | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Vera Diaz Francisco | Presidente | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
Vera Diaz Francisco | Consejero | 09/02/2009 | 20/06/2017 |
ACTOS BORME DE PASEO ALAMEDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 3, S 8, H MA100295, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 3, S 8, H MA100295, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 3, S 8, H MA100295, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 3, S 8, H MA100295, I/A 3 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-29
- Otras modificaciones estatutarias: Plazo para el desembolso de dividendos pasivos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 2, S 8, H MA100295, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 2, S 8, H MA100295, I/A 2 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4610, L 3518, F 1, S 8, H MA100295, I/A 1 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-29