PASE MANAGEMENT IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 17
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASE MANAGEMENT IBERICA SL
CIF B88550140
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/11/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pase Management L.L.C
VINCULACIONES DE PASE MANAGEMENT IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASE MANAGEMENT IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pase Management L.L.C | Socio Unico | 22/01/2020 | 13/11/2021 |
Zubillaga Ortiz Alejandro | Administrador Unico | 22/01/2020 | 13/11/2021 |
Zubillaga Ortiz Alejandro | Liquidador | 13/11/2021 | 13/11/2021 |
ACTOS BORME DE PASE MANAGEMENT IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 53, S 8, H M 712991, I/A 2 (13/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 53, S 8, H M 712991, I/A 2 (13/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 53, S 8, H M 712991, I/A 2 (13/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 53, S 8, H M 712991, I/A 2 (13/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 50, S 8, H M 712991, I/A 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 50, S 8, H M 712991, I/A 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Dirección:C/ AYALA 17 1º - C-D (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/11/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El asesoramiento financiero a entidades dedicadas a la gestión de activos, la Tenencia y administración de participaciones en el capital social de otras entidades de cualquier sector industrial, comercial o de servicios, con la finalidad de dirigir y gestionar el conjunto de sus actividades ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40119 , F 50, S 8, H M 712991, I/A 1 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28