PASAJE AZUL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Catalanes, 8
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PASAJE AZUL SA
CIF A58864935
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PASAJE AZUL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PASAJE AZUL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albareda Florensa Francisco Javier | Administrador Unico | 17/03/2014 | 19/09/2019 |
Albareda Florensa Francisco Javier | Administrador Unico | 19/09/2019 | 19/09/2019 |
Fernandez Juanez Tomas | Apoderado | 17/03/2014 | |
Fernandez Juanez Tomas | Administrador Unico | 24/04/2009 | 17/03/2014 |
Florensa Rubio Montserrat | Administrador Unico | 24/04/2009 |
ACTOS BORME DE PASAJE AZUL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 97, S 8, H B 72781, I/A 22 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 17 N (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, PASANDO A SER EL NUEVO SOCIO UNICO "EUROCOYAL,SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 21 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 21 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-08
- DECLARACION DE LA UNIPERSONALIDAD, ACCIONISTA UNICA DOÑA MONTSERRAT FLORENSA RUBIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 20 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
- AV DE LES CORTS CATALANES 8 P.2 LOCAL 2 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 19 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 18 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 17 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24670 , F 96, S 8, H B 72781, I/A 17 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08