PAS LOGISTIC SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Lluch, 24
Código Postal 46011
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAS LOGISTIC SA
CIF A43444553
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PAS LOGISTIC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAS LOGISTIC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO TRANSPORTES 91 SL | Consejero | 24/01/2018 | 24/01/2020 |
PUERTO TRANSPORTES 91 SL | Mmbr.Com.Liq | 24/01/2020 | 24/01/2020 |
Salom Coll Rafael | Apoderado Solidario | 22/09/2010 | 24/01/2020 |
Salom Mengual Maria Lourdes | Apoderado | 23/04/2010 | 24/01/2020 |
SERVICIO GLOBAL AL TRANSPORTE DE CONTENEDORES SL | Consejero | 24/01/2018 | 24/01/2020 |
SERVICIO GLOBAL AL TRANSPORTE DE CONTENEDORES SL | Presidente | 24/01/2018 | 24/01/2020 |
SERVICIO GLOBAL AL TRANSPORTE DE CONTENEDORES SL | Pres.Com.Liq | 24/01/2020 | 24/01/2020 |
SERVICIO GLOBAL AL TRANSPORTE DE CONTENEDORES SL | Mmbr.Com.Liq | 24/01/2020 | 24/01/2020 |
TRANSFRANCOLI SL | Consejero | 24/01/2018 | 24/01/2020 |
TRANSPORTES ARNIELLA SA | Consejero | 24/01/2018 | 24/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAS LOGISTIC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 8, S 8, H V 138375, I/A 9 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 8, S 8, H V 138375, I/A 9 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Liquidadora. Se han designado como representantes: a D.JOSEP SALTO ESTANY de TRANS FRANCOLI SL, a D.RAFAEL SALOM COLL de TRANSPORTES SALOM SA, a D.SATURNINO PEREZ PALACIOS de TRANSPORTES ARNIELLA SA", a D.JOSE MARIA ANDREU PRATS de "TRANSPORTES PRATS SA" y a D.SANTIAGO CANELA FERNANDEZ de "PUERTO TRANSPORTES 91
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 8, S 8, H V 138375, I/A 9 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 8, S 8, H V 138375, I/A 9 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
Consejero
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Presidente
Secr.Com.Liq
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 8, S 8, H V 138375, I/A 9 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 8, S 8, H V 138375, I/A 8 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 7, S 8, H V 138375, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 7, S 8, H V 138375, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 7, S 8, H V 138375, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-46
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9169, L 6452, F 1, S 8, H V 138375, I/A 1 M (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-46