PARTYTUTTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Campo de la Estrella, 7
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARTYTUTTI SL
CIF B85958296
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 13/05/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arellano Perlado Nuria
VINCULACIONES DE PARTYTUTTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARTYTUTTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arellano Perlado Nuria | Administrador Unico | 19/01/2012 | 27/06/2022 |
Arellano Perlado Nuria | Socio Unico | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
Arellano Perlado Nuria | Liquidador | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
Arellano Perlado Nuria | Administrador Solidario | 04/06/2010 | 19/01/2012 |
Gregorio Gonzalez Jorge | Administrador Solidario | 04/06/2010 | 19/01/2012 |
De Gregorio Gonzalez Cesar | Administrador Solidario | 04/06/2010 | 01/02/2011 |
Pardo Romero Alicia | Administrador Solidario | 04/06/2010 | 01/02/2011 |
ACTOS BORME DE PARTYTUTTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 3 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
- C/ CAMPO DE LA ESTRELLA 7, LOCAL 14-15 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 27, S 8, H M 501149, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-28