PARTY PLAY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casp, 174
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARTY PLAY SL
CIF B76729698
Capital Social 610685.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 10/02/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Oganian Arkadii
VINCULACIONES DE PARTY PLAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARTY PLAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina De Molina Pilar | Apoderado | 31/05/2017 | 18/10/2022 |
Oganian Arkadii | Administrador Unico | 15/09/2017 | 18/10/2022 |
Mastepanova Adriana | Administrador Unico | 20/03/2017 | 15/09/2017 |
ACTOS BORME DE PARTY PLAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46927 , F 89, S 8, H B 535570, I/A 8 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 12 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 540/2022, AUTO FIRME DE FECHA 09/06/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46927 , F 89, S 8, H B 535570, I/A 8 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-08
Capital Anterior: | 560.685,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 610.685,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46927 , F 89, S 8, H B 535570, I/A 7 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
- CL CASP Num.174 P.SA PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46927 , F 88, S 8, H B 535570, I/A 6 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
Capital Anterior: | 360.685,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 560.685,00 | Euros |
Porcentaje: | 55,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 114, S 8, H TF 58702, I/A 5 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 113, S 8, H TF 58702, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 113, S 8, H TF 58702, I/A 4 (15/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-38
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 357.685,00 | Euros |
Capital Actual: | 360.685,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.922,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 113, S 8, H TF 58702, I/A 3 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 112, S 8, H TF 58702, I/A 2 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 111, S 8, H TF 58702, I/A 1 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-38