PARTSURFER SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PARTSURFER SA
CIF A61925947
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Nombres Anteriores
- BERBERS COMPUTER SPAIN SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PARTSURFER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARTSURFER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrera Petrus Christian | Administrador Concursal | 15/06/2020 | 15/10/2021 |
Berbers Stelins Daniel Ramon | Administrador Unico | 26/04/2019 | 15/06/2020 |
Anna Maria Francisca Van Helvoirt | Apoderado | 26/04/2019 | |
Berbers Stelins Daniel Ramon | Administrador Unico | 21/07/2014 | 26/04/2019 |
Jacobus Aart Oskam | Apoderado | 26/04/2019 | |
Rodriguez Garcia Montserrat | Apoderado | 26/04/2019 | |
Teixido Bel Fernando Jose | Apoderado | 26/04/2019 | |
Wilhelmus Johannes Berbers | Apoderado | 26/04/2019 | |
Daniel Ramon Berbers | Administrador Unico | 28/04/2009 | 21/07/2014 |
ACTOS BORME DE PARTSURFER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32058 , F 222, S 8, H B 200340, I/A 15 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 248/2020, AUTO FIRME DE FECHA 08/09/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32058 , F 222, S 8, H B 200340, I/A 15 (15/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 14 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 248/2020,RESOLUCIONES FIRMES 06/02/2020 Y 27/02/2020,DECLARARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 14 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 14 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 14 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 13 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 12 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Empresa: BERBERS COMPUTER SPAIN SA
- PARTSURFER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 11 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-08
Empresa: BERBERS COMPUTER SPAIN SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31898 , F 218, S 8, H B 200340, I/A 10 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08