PARTICIPACIONS INDUSTRIALS D'OSONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Puigcerda, 35
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Razón Social PARTICIPACIONS INDUSTRIALS D'OSONA SL
Capital Social 180000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/07/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PARTICIPACIONS INDUSTRIALS D'OSONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARTICIPACIONS INDUSTRIALS D'OSONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pujolassos Espadaler Joan | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 17/11/2020 |
Pujolasus Espadaler Lluis | Administrador Solidario | 14/10/2010 | 17/11/2020 |
ACTOS BORME DE PARTICIPACIONS INDUSTRIALS D'OSONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 4, S 8, H B 401804, I/A 2 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 1, S 8, H B 401804, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-08
Dirección:CR DE PUIGCERDA Num.35 P.1 PTA.2 (VIC)
Comienzo de operaciones:14/07/10
Capital:180.000,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION,TENENCIA,Y DISFRUTE EN EL CAPITAL SOCIAL DE OTRAS ENTIDADES,REALIZACION DE TRABAJOS QUE SUPONGAN LA GESTION DE LAS MENCIONADAS PARTICIPACIONES,PUDIENDO ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDADES COTIZADAS EN BOLSA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42148 , F 1, S 8, H B 401804, I/A 1 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-08