PARTICIPACIONES AGRUPADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 89
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PARTICIPACIONES AGRUPADAS SL
CIF B83488445
Capital Social 4.950302E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE PARTICIPACIONES AGRUPADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARTICIPACIONES AGRUPADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL | Consejero | 10/05/2012 | 29/05/2013 |
Azuaga Moreno Manuel | Apoderado | 02/12/2011 | 29/05/2013 |
Berrendero Bermudez De Castro Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 25/05/2011 | 29/05/2013 |
Berrendero Bermudez De Castro Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2010 | 29/05/2013 |
Berrendero Bermudez De Castro Jose Luis | Consejero | 27/01/2010 | 29/05/2013 |
Berrendero Bermudez De Castro Jose Luis | Presidente | 10/11/2011 | 29/05/2013 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 27/09/2011 | 29/05/2013 |
Espinosa Herrero Jose- Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2011 | 29/05/2013 |
Ezquiaga Dominguez Ignacio Ramon | Apoderado Mancomunado | 25/05/2011 | 29/05/2013 |
Ezquiaga Dominguez Ignacio Ramon | Consejero | 29/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARTICIPACIONES AGRUPADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 225, S 8, H M 316786, I/A 23 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 225, S 8, H M 316786, I/A 23 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 225, S 8, H M 316786, I/A 23 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 225, S 8, H M 316786, I/A 23 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 225, S 8, H M 316786, I/A 22 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 225, S 8, H M 316786, I/A 22 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
- SE COMUNICA EL CAMBIO DE DENOMINACION DEL CONSEJERO CXG CORPORACION NOVACAIXAGALICIA, S.A. , POR NCG CORPORACION INDUSTRIAL, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 224, S 8, H M 316786, I/A 21 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 224, S 8, H M 316786, I/A 21 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 224, S 8, H M 316786, I/A 21 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Apoderado
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18276 , F 223, S 8, H M 316786, I/A 20 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28