PARSOLEX TERMOSOLAR 4 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Severo Ochoa, 4
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARSOLEX TERMOSOLAR 4 SL
CIF B86150836
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario TORRESOL ENERGY INVESTMENTS SA
VINCULACIONES DE PARSOLEX TERMOSOLAR 4 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARSOLEX TERMOSOLAR 4 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anzola Fiñaga Jose Luis | Representante | 16/02/2017 | 03/10/2017 |
De Sendagorta Gomendio Enrique | Apoderado | 17/06/2011 | 03/10/2017 |
Grimaldi Pastoril Ignacio | Apoderado | 22/06/2011 | 03/10/2017 |
Musat Peña Antonio | Liquidador | 03/10/2017 | 03/10/2017 |
SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | Administrador Unico | 30/05/2011 | 03/10/2017 |
TORRESOL ENERGY INVESTMENTS SA | Socio Unico | 03/03/2011 | 03/10/2017 |
Morales Plaza Jose Ignacio | Representante | 30/05/2011 | 16/02/2017 |
Angulo Aramburu Jeronimo | Apoderado | 07/03/2011 | 21/06/2011 |
Angulo Aramburu Jeronimo | Apoderado | 21/06/2011 | |
Dale Rollins | Apoderado | 16/05/2011 | 21/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARSOLEX TERMOSOLAR 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 182, S 8, H M 514781, I/A 12 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 182, S 8, H M 514781, I/A 12 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 182, S 8, H M 514781, I/A 12 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 182, S 8, H M 514781, I/A 12 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 181, S 8, H M 514781, I/A 11 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 181, S 8, H M 514781, I/A 11 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
- C/ SEVERO OCHOA 4 (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 181, S 8, H M 514781, I/A 10 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 181, S 8, H M 514781, I/A 9 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 181, S 8, H M 514781, I/A 8 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28591 , F 179, S 8, H M 514781, I/A 7 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28