PARSOLEX TERMOSOLAR 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Severo Ochoa, 4
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARSOLEX TERMOSOLAR 3 SL
CIF B86150844
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario TORRESOL ENERGY INVESTMENTS SA
VINCULACIONES DE PARSOLEX TERMOSOLAR 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARSOLEX TERMOSOLAR 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Aramburu Jeronimo | Apoderado Solidario | 25/02/2011 | 26/09/2017 |
Anzola Fiñaga Jose Luis | Representante | 16/02/2017 | 26/09/2017 |
Fernandez Duran Manuel | Apoderado Solidario | 25/02/2011 | 26/09/2017 |
Grimaldi Pastoril Ignacio | Apoderado Solidario | 20/06/2011 | 26/09/2017 |
Lorente Lopez Alvaro | Apoderado Solidario | 25/02/2011 | 26/09/2017 |
Morales Plaza Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 25/02/2011 | 26/09/2017 |
Musat Peña Antonio | Liquidador | 26/09/2017 | 26/09/2017 |
Sendagorta Gomendio Enrique | Apoderado Solidario | 25/02/2011 | 26/09/2017 |
Sendagorta Gomendio Enrique | Apoderado Solidario | 20/06/2011 | 26/09/2017 |
SENER GRUPO DE INGENIERIA SA | Administrador Unico | 27/05/2011 | 26/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARSOLEX TERMOSOLAR 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 12 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 12 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 12 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 12 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 11 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 11 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
- C/ SEVERO OCHOA 4 (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 115, S 8, H M 514123, I/A 10 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 114, S 8, H M 514123, I/A 9 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 113, S 8, H M 514123, I/A 8 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28556 , F 113, S 8, H M 514123, I/A 7 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28