PARROT IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 81
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARROT IBERIA SL
CIF B82129099
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Página Web www.parrot.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE PARROT IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARROT IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellee Pauline | Apoderado Mancomunado | 03/03/2017 | 02/02/2023 |
Billault Chantal | Apoderado Mancomunado | 03/03/2017 | 02/02/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 10/12/2012 | 02/02/2023 |
Falo Nicolas Jorge | Representante | 21/03/2022 | 02/02/2023 |
Fornier De Clausonne Henri Seydoux | Apoderado Solidario | 17/01/2014 | 02/02/2023 |
Henri Isnard Bertrand | Apoderado Solidario | 17/01/2014 | 02/02/2023 |
Isnard Bertrand Henri | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2017 | 02/02/2023 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 23/04/2009 | 02/02/2023 |
Labossiere Gilles | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2017 | 02/02/2023 |
Maury Olivier | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2017 | 02/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARROT IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44658 , F 15, S 8, H M 222116, I/A 41 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 92, S 8, H M 222116, I/A 40 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 92, S 8, H M 222116, I/A 40 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 92, S 8, H M 222116, I/A 39 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
- Otras modificaciones estatutarias: Incluido nuevo artículo 15 en los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 92, S 8, H M 222116, I/A 39 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 92, S 8, H M 222116, I/A 39 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 92, S 8, H M 222116, I/A 39 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 91, S 8, H M 222116, I/A 38 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 91, S 8, H M 222116, I/A 38 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
- C/ ORENSE 81 - 7º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29272 , F 90, S 8, H M 222116, I/A 37 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28