PARQUESOLES 2008 PLANTA 5 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hoyos del Espino, 9
Código Postal 28035
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUESOLES 2008 PLANTA 5 SL
CIF B84848621
Capital Social 303010.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 28/09/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario OLIVO BUSINESS SOLUTIONS SL
VINCULACIONES DE PARQUESOLES 2008 PLANTA 5 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUESOLES 2008 PLANTA 5 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Libano Iñigo | Administrador Mancomunado | 05/10/2021 | 22/10/2021 |
Goizueta Hernandez Pablo | Administrador Mancomunado | 05/10/2021 | 22/10/2021 |
OLIVO BUSINESS SOLUTIONS SL | Socio Unico | 05/10/2021 | 22/10/2021 |
Sotelo Vazquez Constantino | Administrador Mancomunado | 05/10/2021 | 22/10/2021 |
Serna De Miguel Antonio | Administrador Unico | 05/10/2021 |
ACTOS BORME DE PARQUESOLES 2008 PLANTA 5 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 7 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 7 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 7 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 6 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 6º de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23302 , F 122, S 8, H M 417822, I/A 5 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-197-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28