PARQUES VIRTUALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Felipe, 9
Código Postal 14003
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUES VIRTUALES SL
CIF B14959365
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 10/12/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PARQUES VIRTUALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUES VIRTUALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bowen Jones John David | Consejero | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Davison Glenn Stuart | Consejero | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Growson Joanna Susan | Consejero | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Puerta Goti Luis Francisco | Secretario | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Puerta Goti Luis Francisco | Consejero | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Tresilian Nicholas | Consejero | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Valverde Diego Rafael | Presidente | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Valverde Diego Rafael | Consejero | 24/04/2013 | 25/08/2023 |
Valverde Diego Rafael | Liquidador | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
Growson Joanna Susan | Consejero Delegado | 24/04/2013 | 03/09/2013 |
ACTOS BORME DE PARQUES VIRTUALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 34, S 8, H CO 33333, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 34, S 8, H CO 33333, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 34, S 8, H CO 33333, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-14
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 34, S 8, H CO 33333, I/A 3 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-14
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 34, S 8, H CO 33333, I/A 2 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 31, S 8, H CO 33333, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-14
Dirección:C/ SAN FELIPE 9 1 DR (CORDOBA)
Comienzo de operaciones:10/12/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto: El desarrollo de proyectos de comunicación de carácter internacional, divulgación de contenidos científicos, reproducción mediante aplicaciones tecnológicas de espacios naturales. Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las activ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2342 , F 31, S 8, H CO 33333, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-14