PARQUES EOLICOS GAVIOTA SA
Dirección social Calle Cebrian, 3
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social PARQUES EOLICOS GAVIOTA SA
CIF A35413368
Capital Social 978367.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Teléfono 92 837 98 80
Página Web www.pegasa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Instituto Para La Diversificacion Y Ahorro De La E
ORGANIGRAMA DE PARQUES EOLICOS GAVIOTA SA
VINCULACIONES DE PARQUES EOLICOS GAVIOTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUES EOLICOS GAVIOTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Instituto Para La Diversificacion Y Ahorro De La E | Consejero | 18/06/2024 | |
AYAGAURES MEDIO AMBIENTE SL | Consejero Delegado | 23/05/2024 | |
AYAGAURES MEDIO AMBIENTE SL | Consejero | 23/05/2024 | |
Instituto Para La Diversificacion Y Ahorro De La E | Presidente | 23/05/2024 | |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SA | Vicepresidente | 23/05/2024 | |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SA | Consejero | 11/01/2024 | |
Diaz Estevez Antonio Manuel | Apoderado | 02/01/2023 | |
Diaz Estevez Antonio Manuel | Consejero | 18/02/2022 | |
Perez De Armas Juan Luis | Consejero | 15/12/2021 | |
Perez De Lara Maria Del Carmen | Consejero | 15/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUES EOLICOS GAVIOTA SA
- La entidad "INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. ", Consejero y Vicepresidente de esta sociedad, acordó aceptar el cese de D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo en su cargo de representante y designar como nuevo representante persona física a Dña. Guayarmina Elisa Peña García
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 48 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-35
- Omitida en la inscripción 44º de la entidad "Parques Eólicos Gaviota, S.A." la Reelección del Consejero, la entidad " INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 44 b (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 44 b (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-35
- Otras modificaciones estatutarias: 26. Referente a la Presidencia del Consejo.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 47 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-35
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 47 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-35
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 47 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-35
- La entidad "Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ", Consejera de esta Sociedad, acordó cesar a D. Santiago Miguel Rodríguez Hernández en su cargo de representante y designar como nuevo representante, persona física a D. FRANCISCO JOSE GARCIA LOPEZ.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 46 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-35
- La entidad "INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS, S.A. ", Consejera y Consejera Delegada de esta Sociedad, acordó cesar a D. Gabriel Megías Martínez en su cargo de representante y designar como nuevo representante, persona física a D. GONZALO PIERNAVIEJA IZQUIERDO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 15753, I/A 45 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-35
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 132, S 8, H GC 15753, I/A 44 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-35
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 132, S 8, H GC 15753, I/A 44 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-35