PARQUES EOLICOS 2008-2012 SL - EXTINGUIDA
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social PARQUES EOLICOS 2008-2012 SL
CIF B70169511
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 06/06/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PARQUES EOLICOS 2008-2012 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUES EOLICOS 2008-2012 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barcas Lewkowicz Hila | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 12/12/2012 |
Berenguer Marsal Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 12/12/2012 |
Buey Casaus Eduardo | Consejero | 12/12/2012 | |
De La Blanca Fernando | Consejero | 12/12/2012 | |
Felip Font Joan | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 12/12/2012 |
Gomez Febrel Baltasar | Apoderado Solidario | 15/05/2012 | 12/12/2012 |
Guerra Rehn David | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2009 | 12/12/2012 |
Guerra Rehn David | Consejero | 12/12/2012 | |
Mena Gutierrez Vicente | Presidente | 12/12/2012 | |
Mena Gutierrez Vicente | Consejero | 12/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUES EOLICOS 2008-2012 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 123, S 8, H SC 43790, I/A 7 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 123, S 8, H SC 43790, I/A 7 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 123, S 8, H SC 43790, I/A 7 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 123, S 8, H SC 43790, I/A 7 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 123, S 8, H SC 43790, I/A 6 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 123, S 8, H SC 43790, I/A 5 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 122, S 8, H SC 43790, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7 , F 122, S 8, H SC 43790, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-132-15