PARQUE SOLAR PARAMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 108
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE SOLAR PARAMO SL
CIF B86341484
Capital Social 2891000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 21/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX IOTA SL
VINCULACIONES DE PARQUE SOLAR PARAMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE SOLAR PARAMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Fernandez Juan Manuel | Apoderado | 09/02/2022 | 02/10/2023 |
Gonzalez Hernandez Gerson Jose | Representante | 09/02/2022 | 02/10/2023 |
SONNEDIX IOTA SL | Socio Unico | 09/02/2022 | 02/10/2023 |
SONNEDIX IOTA SL | Administrador Unico | 09/02/2022 | 02/10/2023 |
BANCO SANTANDER SA | Socio Unico | 09/09/2021 | 09/02/2022 |
Gonzalez Trevijano Martin Jose | Administrador Mancomunado | 09/09/2021 | 09/02/2022 |
Marcos Alonso Martinez Juan Bosco | Administrador Mancomunado | 09/09/2021 | 09/02/2022 |
Barredo Lopez Jorge | Apoderado | 17/12/2021 | |
Creus Ramirez De Haro Juan | Apoderado | 17/12/2021 | |
Creus Ramirez De Haro Juan | Apoderado | 29/04/2019 | 17/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUE SOLAR PARAMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 214, S 8, H M 530243, I/A 23 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 214, S 8, H M 530243, I/A 23 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 214, S 8, H M 530243, I/A 23 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 214, S 8, H M 530243, I/A 23 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 213, S 8, H M 530243, I/A 22 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 108 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 212, S 8, H M 530243, I/A 21 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 212, S 8, H M 530243, I/A 21 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 212, S 8, H M 530243, I/A 21 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 212, S 8, H M 530243, I/A 21 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29457 , F 212, S 8, H M 530243, I/A 21 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28