PARQUE SOLAR HUERTAS DE SORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza El Salvador, 1
Código Postal 42002
Municipio Soria
Provincia Soria
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE SOLAR HUERTAS DE SORIA SL
CIF B42193078
Capital Social 27000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 18/03/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PARQUE SOLAR HUERTAS DE SORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE SOLAR HUERTAS DE SORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallardo Garcia Avelino | Administrador Mancomunado | 23/09/2013 | 01/06/2022 |
Gallardo Garcia Avelino | Liquidador Mancomunado | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
Gonzalez Barrientos Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 23/09/2013 | 01/06/2022 |
Gonzalez Barrientos Jose Ramon | Liquidador Mancomunado | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
Martinez Soria Luis Javier | Administrador Mancomunado | 21/04/2009 | 01/06/2022 |
Tierno Romanillos Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 21/04/2009 | 01/06/2022 |
Tierno Romanillos Francisco Javier | Liquidador Mancomunado | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
Luis Javier Martinez Soria | Administrador Mancomunado | 11/03/2021 | |
Escalada Borobio Pedro Javier | Administrador Mancomunado | 21/04/2009 | 23/09/2013 |
Martinez Garcia Antonio | Administrador Mancomunado | 21/04/2009 | 23/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUE SOLAR HUERTAS DE SORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 20, S 8, H SO 3045, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-42
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 20, S 8, H SO 3045, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-42
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 20, S 8, H SO 3045, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-42
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 20, S 8, H SO 3045, I/A 5 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-42
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 19, S 8, H SO 3045, I/A 4 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-42
- Otras modificaciones estatutarias: Supresion del artciulo 8 de los estatutos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 19, S 8, H SO 3045, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-42
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 25. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 19, S 8, H SO 3045, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-42
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 19, S 8, H SO 3045, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-42
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176, L 125, F 19, S 8, H SO 3045, I/A 2 (23/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-42
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-42