PARQUE SOLAR ECIJA 2 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Marques de Salamanca, 10
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE SOLAR ECIJA 2 SL
CIF B91571463
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOTOSOLARIUM 71 SL
Propietario FOTOSOLARIUM 71 SL
VINCULACIONES DE PARQUE SOLAR ECIJA 2 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE SOLAR ECIJA 2 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOSOLARIUM 71 SL | Socio Unico | 31/05/2010 | 15/02/2016 |
FOTOSOLARIUM 71 SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | 15/02/2016 |
Lozano Muñoz Jose | Representante | 10/01/2013 | 15/02/2016 |
Serre Cedrick Teddy | Apoderado | 24/03/2010 | 15/02/2016 |
Fernandez De Salamanca Daniel | Representante | 23/11/2009 | 10/01/2013 |
Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar | Administrador Unico | 23/11/2009 | 10/01/2013 |
Fernandez Salamanca Daniel | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 | |
Irisarri Escolar Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 |
ACTOS BORME DE PARQUE SOLAR ECIJA 2 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 16, S 8, H M 472811, I/A 8 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 16, S 8, H M 472811, I/A 8 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 16, S 8, H M 472811, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 16, S 8, H M 472811, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-28
Capital Anterior: | 160.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 110.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 68,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 15, S 8, H M 472811, I/A 6 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
- PLAZA MARQUES DE SALAMANCA 10 5º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 15, S 8, H M 472811, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 15, S 8, H M 472811, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 14, S 8, H M 472811, I/A 4 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-60-28