PARQUE SOLAR ECIJA 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Marques de Salamanca, 10
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE SOLAR ECIJA 1 SL
CIF B91571455
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/07/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOTOSOLARIUM 71 SL
Propietario FOTOSOLARIUM 71 SL
VINCULACIONES DE PARQUE SOLAR ECIJA 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE SOLAR ECIJA 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOSOLARIUM 71 SL | Socio Unico | 31/05/2010 | 15/02/2016 |
FOTOSOLARIUM 71 SL | Administrador Unico | 10/01/2013 | 15/02/2016 |
Lozano Muñoz Jose | Representante | 10/01/2013 | 15/02/2016 |
Serre Cedrick Teddy | Apoderado | 24/03/2010 | 15/02/2016 |
Fernandez De Salamanca Daniel | Representante | 23/11/2009 | 10/01/2013 |
Fotovoltaico Solar Y Energias Renovables Fotosolar | Administrador Unico | 23/11/2009 | 10/01/2013 |
Fernandez De Salamanca Daniel | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 | |
Irisarri Escolar Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 |
ACTOS BORME DE PARQUE SOLAR ECIJA 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 7, S 8, H M 472810, I/A 8 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 7, S 8, H M 472810, I/A 8 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 6, S 8, H M 472810, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 6, S 8, H M 472810, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-28
Capital Anterior: | 144.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 94.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 65,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 6, S 8, H M 472810, I/A 6 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
- PLAZA MARQUES DE SALAMANCA 10 5º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 5, S 8, H M 472810, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 5, S 8, H M 472810, I/A 5 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26240 , F 5, S 8, H M 472810, I/A 4 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-60-28