PARQUE SAFARI COSTABLANCA SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social PARQUE SAFARI COSTABLANCA SL
CIF B46077590
Actividad Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos
VINCULACIONES DE PARQUE SAFARI COSTABLANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE SAFARI COSTABLANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRA NATURA SA | Liquidador Unico | 20/05/2010 | 13/12/2012 |
Gaforio Nebreda Jose Alberto | Apoderado | 20/05/2010 | 29/11/2010 |
Ruano Gomez Carlos | Apoderado | 20/05/2010 | 29/11/2010 |
TERRA NATURA SA | Administrador Unico | 20/05/2010 | |
Cambra Mataix Jose Luis | Apoderado Solidario | 23/03/2009 | |
Taberner Molinero Miguel Fernando | Apoderado Solidario | 23/03/2009 |
ACTOS BORME DE PARQUE SAFARI COSTABLANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 73, S 8, H V 35006, I/A 23 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-46
- Don Augusto Fuertes Gómez, que fue designado persona físicarepresentante de la mercantil "TERRA NATURA, S.A." en el cargo de liquidador único que ésta ostenta en la sociedad de ésta hoja, ha sido sustituido por Don Juan José Melgar Moráis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 73, S 8, H V 35006, I/A 21M M (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-218-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 73, S 8, H V 35006, I/A 22 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-104-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-104-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 73, S 8, H V 35006, I/A 21 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-46
- La mercantil TERRA NATURA, SA, nombra persona física representante a DON AUGUSTO FUERTES GOMEZ, con DNI número 77.517.284-Q
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 73, S 8, H V 35006, I/A 21 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905, L 2214, F 73, S 8, H V 35006, I/A 21 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-46