PARQUE LOGISTICO TREMEDAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Pla de Museros, 7
Código Postal 12550
Municipio Almassora
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE LOGISTICO TREMEDAL SL
CIF B12755393
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MEDIATRANS SA
VINCULACIONES DE PARQUE LOGISTICO TREMEDAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE LOGISTICO TREMEDAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beltran Marin Joaquina | Apoderado Solidario | 31/03/2011 | 18/01/2021 |
Beltran Marin Joaquina | Apoderado | 17/04/2013 | 18/01/2021 |
Beltran Marin Joaquina | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 18/01/2021 |
De Eugenio Mateu Mafalda | Apoderado Solidario | 31/03/2011 | 18/01/2021 |
De Eugenio Oliver Cristina | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 18/01/2021 |
MEDIATRANS SA | Socio Unico | 09/12/2020 | 18/01/2021 |
De Eugenio Marti Juan | Administrador Unico | 30/01/2017 |
ACTOS BORME DE PARQUE LOGISTICO TREMEDAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 6 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 6 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 5 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-12
- Producción y comercio de productos agrícolas y ganaderos.El transporte discrecional de mercancías por carretera.Estaciones de servicio.Hostelería.Compra y arriendo Inmobiliario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
- CMNO PLA DE MUSEROS - POLIGONO 7 (ALMAZORA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 2º de los estatutos sociales, por Ampliación del Objeto Social.. Artículo de los estatutos: Modificado el Articulo 4º de los estatutos sociales, por Cambio de Domicilio Social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 31, S 8, H CS 28200, I/A 4 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415, L 977, F 30, S 8, H CS 28200, I/A 3 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-12