PARQUE GALEON GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rosa de los Vientos, 12
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE GALEON GESTION SL
CIF B76732452
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/03/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Losada Ana Maria
VINCULACIONES DE PARQUE GALEON GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE GALEON GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Losada Ana Maria | Socio Unico | 04/04/2017 | 25/04/2024 |
Garcia Losada Ana Maria | Administrador Unico | 04/04/2017 | 25/04/2024 |
Garcia Losada Ana Maria | Liquidador | 25/04/2024 | 25/04/2024 |
Garcia Losada Maria Luisa | Apoderado | 14/05/2020 | 25/04/2024 |
ACTOS BORME DE PARQUE GALEON GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 222, S 8, H TF 58806, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 222, S 8, H TF 58806, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 222, S 8, H TF 58806, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 222, S 8, H TF 58806, I/A 4 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-38
- AVDA ROSA DE LOS VIENTOS 12 - LOCAL 2 - 3, EL GALE (ADEJE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 222, S 8, H TF 58806, I/A 3 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 221, S 8, H TF 58806, I/A 2 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 217, S 8, H TF 58806, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 217, S 8, H TF 58806, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38
Dirección:AVDA BARRANCO LAS TORRES 11 - CENTRO COMERCIAL LOS (ADEJE)
Comienzo de operaciones:27/03/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Objeto Social.- El objeto social es: La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Actividad principal: - (CNAE L6832) Gestión y administración de la propiedad inmobiliar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 217, S 8, H TF 58806, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-38