PARQUE FOTOVOLTAICO SANTAMARIA 3 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE FOTOVOLTAICO SANTAMARIA 3 SL
CIF B99130841
Capital Social 3000.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Q-ENERGY SHAKER SL
VINCULACIONES DE PARQUE FOTOVOLTAICO SANTAMARIA 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE FOTOVOLTAICO SANTAMARIA 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 28/06/2022 | 16/08/2022 |
Q-ENERGY CLAVE SL | Administrador Solidario | 30/03/2022 | 16/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUE FOTOVOLTAICO SANTAMARIA 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43734 , F 33, S 8, H M 771931, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43734 , F 33, S 8, H M 771931, I/A 4 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Apoderado
- Aguilar Lopez Beatriz
- Aguilar Lopez Beatriz
- Asuero Resusta Vicente
- Del Rio Arranz Juan Pablo
- Del Rio Arranz Juan Pablo
- Fernandez Hernansaiz Jose Ramon
- Gimenez Soriano Pablo
- Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin
- Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin
- Olaguibel Amich Iñigo
- Parejo Del Rio Daniel
- Perez Marcos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43734 , F 30, S 8, H M 771931, I/A 3 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
- C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43734 , F 30, S 8, H M 771931, I/A 2 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 154, S 8, H Z 42481, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 154, S 8, H Z 42481, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 154, S 8, H Z 42481, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 154, S 8, H Z 42481, I/A 8 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-50
Capital Anterior: | 77.500,00 | Euros |
Disminución de capital | 74.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 153, S 8, H Z 42481, I/A 7 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-50
- Cambiada la persona física de la Administradora Unica "INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 153, S 8, H Z 42481, I/A 6 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-50