PARQUE EOLICO TOPACIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Europa, 10
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PARQUE EOLICO TOPACIOS SA
CIF A85011922
Capital Social 65000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 23/02/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PARQUE EOLICO TOPACIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE EOLICO TOPACIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA CORPORACION SA | Administrador Mancomunado | 25/03/2013 | 09/10/2014 |
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA | Administrador Mancomunado | 25/03/2013 | 09/10/2014 |
GESTION DE RECURSOS CORPORATIVOS SL | Apoderado | 20/01/2012 | 09/10/2014 |
Paso Cañabate Jorge | Representante | 22/04/2014 | 09/10/2014 |
Corella Hurtado Olga | Representante | 22/04/2014 | |
Fernandez Amezaga Sofia | Apoderado | 16/10/2012 | |
Fernandez-villaverde Gutierrez Raimundo | Apoderado | 16/10/2012 | |
Ferran Huete Ignacio | Apoderado | 16/10/2012 | |
Figueroa Gomez De Salazar Jose Julio | Apoderado | 16/10/2012 | |
Guzman Lopez De Lamadrid Ignacio | Apoderado | 16/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUE EOLICO TOPACIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 8, S 8, H M 433407, I/A 10 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 8, S 8, H M 433407, I/A 10 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 8, S 8, H M 433407, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 8, S 8, H M 433407, I/A 9 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 8, S 8, H M 433407, I/A 8 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-28
Capital Anterior: | 60.102,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.898,00 | Euros |
Capital Actual: | 65.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 7, S 8, H M 433407, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
- Desembolsado: 45.076,50 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 7, S 8, H M 433407, I/A 7 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
- AVDA DE EUROPA, 10, PARQUE EMPRESARIAL LA MORALEJA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 7, S 8, H M 433407, I/A 6 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 7, S 8, H M 433407, I/A 5 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24121 , F 5, S 8, H M 433407, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28