PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SOLAND - EDIFICIO
Código Postal 41800
Municipio Sanlúcar la Mayor
Provincia Sevilla
Razón Social PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
CIF A91848838
Capital Social 1.61845E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/01/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia
Auditor GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP
VINCULACIONES DE PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia | Consejero | 19/04/2010 | 20/02/2024 |
Agencia De Innovacion Y Desarrollo De Andalucia | Presidente | 04/05/2010 | 20/02/2024 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 13/05/2014 | 20/02/2024 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 15/03/2012 | 20/02/2024 |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 12/07/2017 | 20/02/2024 |
Gonzalez Gonzalez Ramon | M.Com.Ej | 04/05/2010 | 20/02/2024 |
GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS SAP | Auditor | 31/12/2020 | 20/02/2024 |
Jimenez De Leon Jose Antonio | Secretario | 03/08/2021 | 20/02/2024 |
Jimenez De Leon Jose Antonio | Consejero Delegado | 03/08/2021 | 20/02/2024 |
Jimenez De Leon Jose Antonio | Consejero | 03/08/2021 | 20/02/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 28, S 8, H SE 85916, I/A 30 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
Nif:A91848838
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Fecha de Resolución:04/04/2022
Número Procedimiento Concursal:181/2022
Datos Registrales:
Tomo:
7083
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-85916
Inscripción:
30
Fecha Inscripción20/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 28, S 8, H SE 85916, I/A 30 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
Nif:A91848838
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Fecha de Resolución:09/10/2023
Número Procedimiento Concursal:181/2022
Datos Registrales:
Tomo:
7083
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-85916
Inscripción:
30
Fecha Inscripción20/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 28, S 8, H SE 85916, I/A 30 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR SA
Nif:A91848838
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE LA CONCLUSION DEL CONCURSO
Fecha de Resolución:09/10/2023
Número Procedimiento Concursal:181/2022
Datos Registrales:
Tomo:
7083
Libro:
0
Folio:
28
Hoja:
8-85916
Inscripción:
30
Fecha Inscripción20/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 28, S 8, H SE 85916, I/A 30 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 28, S 8, H SE 85916, I/A 30 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-41
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7083 , F 28, S 8, H SE 85916, I/A 30 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-41
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 46, S 8, H SE 85916, I/A 27 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Consejero Delegado
Consejero
SECR.NO.MIEN
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 46, S 8, H SE 85916, I/A 27 (03/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 46, S 8, H SE 85916, I/A 26 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-41
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 45, S 8, H SE 85916, I/A 25 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-41