PAROUMA HOSTELBALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gremi de Fusters, 33
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAROUMA HOSTELBALEAR SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/02/2023
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PAROUMA HOSTELBALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAROUMA HOSTELBALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marschke Uwe Peter | Socio Unico | 14/04/2023 | 24/11/2023 |
Marschke Uwe Peter | Administrador Unico | 14/04/2023 | 24/11/2023 |
Marschke Uwe Peter | Liquidador | 24/11/2023 | 24/11/2023 |
Rott Patrick | Apoderado | 20/04/2023 | 24/11/2023 |
Rueda Maldonado Cristobal Jesus | Apoderado | 20/04/2023 | 24/11/2023 |
ACTOS BORME DE PAROUMA HOSTELBALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 210, S 8, H PM 96565, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 210, S 8, H PM 96565, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 210, S 8, H PM 96565, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 210, S 8, H PM 96565, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 210, S 8, H PM 96565, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 210, S 8, H PM 96565, I/A 4 (24/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 202, S 8, H PM 96565, I/A 3 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 201, S 8, H PM 96565, I/A 2 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 198, S 8, H PM 96565, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 198, S 8, H PM 96565, I/A 1 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-07